著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 1988/06 | 論文 | |
2. | 1991/09 | 論文 | |
3. | 1992/01 | 論文 | |
4. | 1992/01 | 論文 | |
5. | 1992/05 | 論文 | |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2006/05 | |
2. | 2006/06 | |
3. | 2007/05 | |
4. | 2007/05 | |
5. | 2007/05 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1985/04~1991/06 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1991/04 ~ 1992/09 | |
2. | 1992/10/01 ~ 1994/03/31 | |
3. | 1994/04/01 ~ 1996/03/31 | |
4. | 1994/04/01 ~ 2005/03/31 | |
5. | 1996/04/01 ~ 2005/03/31 | |
学内役職・委員 | ||
---|---|---|
1. | 2011/04/01 ~ 2019/03/31 | |
2. | 2018/04/01 ~ 2023/12/31 | |
3. | 2018/04/01 ~ 2023/12/31 | |
4. | 2023/10/09 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1992/11 ~ | |
2. | 1992/12 ~ | |
3. | 2000/04 ~ | |
4. | 2005/01 ~ 2014/12 | |
5. | 2006 | |
researchmap研究者コード |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 1982/01 | |
2. | 1982/03 | |
3. | 1982/12 |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2007/11 ~ | |
2. | 2012/04 ~ | |
3. | 2013/04 ~ 2018/03 | |
4. | 2014/06 ~ 2016/06 | |
5. | 2016/06 ~ | |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2011 ~ 2013 | |
2. | 2001 ~ 2003 |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2009/09 |
現在の専門分野 |
---|